Johann Böhm
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (V.-VIII. GP), SPÖ
19.12.1945-13.05.1959 - Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), SdP
02.12.1930-17.02.1934 - Zweiter Präsident des Nationalrates
19.12.1945-13.05.1959 - Staatssekretär im Staatsamt für soziale Verwaltung
27.04.1945-20.12.1945
Kurzbiografie
Geb.: 26.01.1886, Stögersbach (Niederösterreich)
Verst.: 13.05.1959, Wien
Berufliche Tätigkeit: Bauarbeiter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied der Gewerkschaft 1903
- Mitglied des Gemeinderates der Stadt Wien 1927
- Gründer des überparteilichen Österreichischen Gewerkschaftsbundes 1945
- Präsident des ÖGB 1945-1959
- im SPÖ-Vorstand 1945-1959
Beruflicher Werdegang
- Bei einer Bauberufsgenossenschaft tätig 1940
- Polier 1939
- Leiter der Wiener Ortsgruppe der Baugewerkschaft 1921
- Geschäftsführer des Arbeitsamtes für das Baugewerbe in Wien
Bildungsweg
- Erlernter Beruf: Maurer
- Bürgerschule in Waidhofen an der Thaya
- Volksschule in Waidhofen an der Thaya
Sonstiges
1944 kurze Gestapohaft. Einer der Hauptinitiatoren der "Sozialpartnerschaft".
Stand: 02.01.1990