Franziska Fast
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XVI. GP), SPÖ
01.06.1983-30.06.1983 - Volksanwältin
01.07.1983-30.06.1989 - Staatssekretärin im Bundesministerium für soziale Verwaltung
05.11.1979-24.05.1983
Kurzbiografie
Geb.: 18.05.1925, Wien
Verst.: 19.10.2003, Wien
Berufliche Tätigkeit: Metallarbeiterin
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Betriebsrat und Betriebsratsobmann bei der Austria-Email-EHT AG
- Gewerkschaftssekretärin der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie
- Kammerrat der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien
- Vorsitzende der Frauen in der Fraktion Sozialistischer Gewerkschafter im ÖGB
- Stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Sozialistischer Gewerkschafter im ÖGB Wien
- Vorsitzende der Frauen und Stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie
- Vorsitzende der Volkshilfeorganisation Wien/Ottakring
- Mitglied des Vorstandes der SPÖ Wien/Ottakring
- Stellvertretende Vorsitzende der Frauen der SPÖ Wien/Ottakring
- Mitglied des Wiener Gemeinderates und Abgeordnete zum Wiener Landtag 1973-1979
Beruflicher Werdegang
- Angelernte Emailliererin bei der Firma Austria-Email-EHT AG
- Ungelernte Tätigkeit
Bildungsweg
- Sozialakademie der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien 1959-1960
- Pflichtschulen
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 26.10.2003