Ernst Fischer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (VIII. GP), KuL
08.06.1956-09.06.1959 - Abgeordneter zum Nationalrat (VII. GP), VO
18.03.1953-08.06.1956 - Abgeordneter zum Nationalrat (VI. GP), LB
08.11.1949-18.03.1953 - Abgeordneter zum Nationalrat (V. GP), KPÖ
19.12.1945-08.11.1949 - Staatssekretär im Staatsamt für Volksaufklärung, Unterricht und Erziehung und Kultusangelegenheiten
27.04.1945-20.12.1945
Kurzbiografie
Geb.: 03.07.1899, Komotau/Chomutov (Böhmen)
Verst.: 31.07.1972, Deutschfeistritz
Berufliche Tätigkeit: Schriftsteller
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Der SdP beigetreten 1920
- Organisator der Linksopposition in der Sozialdemokratie 1933
- Übertritt zur KPÖ 1934
- Mitglied des Zentralkomitees der KPÖ 1945-1969
- Ausschluß aus der KPÖ 1969
Beruflicher Werdegang
- Redakteur (u.a. der "Arbeiter-Zeitung")
- Hilfsarbeiter in einer Brikettfabrik
Bildungsweg
- Studium der Philosophie an der Universität Graz (vier Semester)
- Realgymnasium
Sonstiges
1934 Emigration nach Prag, 1939-1945 in Moskau.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990