Dr. Eugen Fleischacker
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
19.12.1945-31.03.1953 - Bundesminister für Handel und Wiederaufbau
20.12.1945-10.05.1946
Kurzbiografie
Geb.: 12.10.1899, Wien
Verst.: 31.03.1953, Wien
Berufliche Tätigkeit: Rechtsanwalt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Obmann der Landesgruppe Wien des Österreichischen Wirtschaftsbundes
- Vorsitzender der Bundeskonferenz der Kammer der freien Berufe Österreichs
Beruflicher Werdegang
- Rechtsanwalt
- Leitender Sekretär des Landesgewerbeverbandes für Niederösterreich
- Direktor des Österreichischen Gewerbebundes, Landesgruppe Niederösterreich 1936
- Direktor des Österreichischen Gewerbebundes 1933
- Rechtskonsulent des Gewerbebundes 1925
- Rechtsanwaltsanwärter
- Gerichtspraxis
Bildungsweg
- Promotion 1924
- Universität Wien
- Mariahilfer Staatsgymnasium
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990