Josef Gabriel
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), SdP
02.12.1930-17.02.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (I.-III. GP), SdP
10.11.1920-01.10.1930 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, SdP
04.03.1919-09.11.1920
Kurzbiografie
Geb.: 19.03.1868, Landskron/Lanskroun (Mähren)
Verst.: 05.06.1939, Spittal an der Drau
Berufliche Tätigkeit: Geschäftsführer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Obmann der Ortsgruppe der Metallarbeiter in Villach
- Aufbau einer Ortsgruppe der Metallarbeiter und Eisenbahner in Spittal an der Drau
- Obmann des Konsumvereins Spittal an der Drau 1909
- Obmann der Konsumgenossenschaft Kärntens
- Mitglied des Gemeinderates von Spittal
- Mitglied des Aufsichtsrates der Großeinkaufsgesellschaft österreichischer Consumvereine (GöC)
- Mitglied der Landesversammlung von Kärnten 1918-1920
Beruflicher Werdegang
- Beamter der Allgemeinen Arbeiterkrankenkasse 1904
- Knittelfeld und in der Schweiz
- Graz
- Spengler in Wien
Bildungsweg
- Lehre: Spengler
- Volksschule in St. Ruprecht am Moos
Stand: 02.01.1990