Michael Gangl
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), CSP
02.12.1930-19.02.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (II.-III. GP), CSP
20.11.1923-01.10.1930
Kurzbiografie
Geb.: 14.08.1885, Apetlon
Verst.: 13.04.1977, Eisenstadt
Berufliche Tätigkeit: Stadtpfarrer und Prälat
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Leitungsausschusses der CSP für Westungarn 1921
- Landesparteiobmann der CSP Burgenland 1922-1923
- Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag 1922-1923
- Mitglied des Ständischen Landtages 1934-1938
Beruflicher Werdegang
- Domprobst des Kathedralkapitels in Eisenstadt 1969-1977
- Dechant des Dekanates Eisenstadt 1941-1963
- Stadtpfarrer in Eisenstadt 1929-1962
- Pfarrer in Neudörfl 1920-1929
- Stadtkaplan in Ödenburg 1919-1920
- im Ersten Weltkrieg Feldkaplan
- Kaplan in mehreren deutsch-westungarischen Gemeinden
- Landesparteisekretär der CSP Burgenland
Bildungsweg
- Priesterweihe 1908
- Studium der katholischen Theologie in Raab
- Matura 1904
- Benediktinergymnasium in Raab/Györ
- Volksschule in Apetlon
Stand: 02.01.1990