Josef Fohringer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (III. GP), SdP
15.07.1930-01.10.1930 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, SdP
04.03.1919-09.11.1920
Kurzbiografie
Geb.: 28.02.1883, Mürzzuschlag
Verst.: 30.05.1952, Rohr an der Raab
Berufliche Tätigkeit: Städtischer Angestellter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeindeausschusses von Mürzzuschlag
- Abgeordneter zum Steiermärkischen Landtag
Beruflicher Werdegang
- Parteisekretär
Bildungsweg
- Volksschule
Stand: 02.01.1990