Balthasar Gierlinger
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (V. GP), ÖVP
19.12.1945-08.11.1949 - Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), CSP
02.12.1930-02.05.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (III. GP), CSP
18.05.1927-01.10.1930 - Abgeordneter zum Nationalrat (II. GP), CSP
20.11.1923-03.03.1924
Kurzbiografie
Geb.: 31.12.1886, Getzing (Oberösterreich)
Verst.: 03.08.1954, Getzing
Berufliche Tätigkeit: Landwirt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Altenfelden 1919-1927
- Abgeordneter zum Oberösterreichischen Landtag 1919-1927
- Bürgermeister von Arnreit
- Bürgermeister und Bezirkshauptmann von Rohrbach 1945-1946
Beruflicher Werdegang
- Landwirt
Bildungsweg
- Volksschule
Stand: 02.01.1990