Michael Göschelbauer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
19.11.1964-30.12.1983 - Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1983-30.12.1983 - Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1979-30.06.1979 - Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1974-31.12.1974 - Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1970-30.06.1970
Kurzbiografie
Geb.: 10.02.1927, Asperhofen (Niederösterreich)
Verst.: 10.11.2000, Asperhofen
Berufliche Tätigkeit: Bauer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bürgermeister der Gemeinde Asperhofen
- Obmann der Bezirksbauernkammer Neulengbach
- Bezirksparteiobmann der ÖVP Neulengbach
Beruflicher Werdegang
- Ökonomierat
- Selbständiger Bauer 1957
Bildungsweg
- Berufsschule
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 17.11.2000