Dipl.-Kfm. Ilona Graenitz
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XX. GP), SPÖ
15.01.1996 - Abgeordnete zum Nationalrat (XVII.-XIX. GP), SPÖ
17.12.1986-19.09.1995 - Schriftführerin des Nationalrates
05.11.1990-19.09.1995 - Mitglied des Europäischen Parlaments, SPÖ
01.01.1995-20.07.1999
Kurzbiografie
Geb.: 15.03.1943, Wien
Verst.: 17.07.2022, Wien
Berufliche Tätigkeit: Trainerin in der Erwachsenenbildung
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Stadt Linz 1979-1986
- Mitglied des Bezirksparteivorstandes der SPÖ Linz/Stadt
- Mitglied des Landesparteivorstandes der SPÖ Oberösterreich
- Mitglied der österreichischen Delegation zur Parlamentarischen Versammlung des Europarates 1991-1994
Beruflicher Werdegang
- Freiberufliche Erwachsenenbildnerin
- Fachlehrerin an der Polytechnischen Schule Linz 1968-1972
- In der Exportabteilung der Chemie Linz tätig 1966-1968
Bildungsweg
- Lehrbefähigung für Sprachenlehrer an Pflichtschulen 1969
- Hochschule für Welthandel (Dipl.-Kfm. 1965)
- Realgymnasium in Wien (Matura 1961)
- Volksschule
Ehrenzeichen
- Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 20.07.1999