Robert Graf
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XI.-XVI. GP), ÖVP
30.03.1966-16.12.1986 - Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten
01.04.1987-24.04.1989 - Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie
21.01.1987-31.03.1987 - Betraut mit der Leitung des Bundesministeriums
21.01.1987-31.03.1987
Kurzbiografie
Geb.: 17.07.1929, New York
Verst.: 24.01.1996, Wien
Berufliche Tätigkeit: Kaufmann
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bezirksobmann des Österreichischen Wirtschaftsbundes Oberwart
- Obmann der Bezirksstelle Oberwart und Kammerrat in der Sektion Fremdenverkehr der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für das Burgenland 1960-1965
- Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag 1961-1966
- Mitglied der Internationalen Handelskammer 1965
- Obmann des Österreichischen Wirtschaftsbundes
- Landesgruppe Burgenland und Präsident der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für das Burgenland
- Obmann der ÖWB-Arbeitsgemeinschaft des Parlamentsklubs der ÖVP 1968
- Vizepräsident des Österreichischen Wirtschaftsbundes 1969
- Bereichssprecher der ÖVP für Wirtschaftsfragen
- Mitglied des Ältestenrates der ÖVP
Beruflicher Werdegang
- Geschäftsführer des Österreichischen Wirtschaftsverlages 1973
- Exportkaufmann 1972
- Gastwirt am Eisenberg 1950-1972
Bildungsweg
- Handelsschule
- Pflichtschulen
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 31.01.1996