Maria Hagleitner
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
07.11.1961-24.11.1972 - Abgeordnete zum Nationalrat (IX. GP), SPÖ
01.07.1960-06.11.1961
Kurzbiografie
Geb.: 24.09.1907, Bludenz
Verst.: 02.11.1997, Innsbruck
Berufliche Tätigkeit: Hausfrau
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied der SdP 1923
- Mitglied des Parteivorstandes der SPÖ Tirol
- Mitglied des Gemeinderates der Landeshauptstadt Innsbruck 1951-1960
- Vorsitzende des Frauenkomitees der SPÖ Tirol
Beruflicher Werdegang
- Hausfrau
- Schneiderin
Bildungsweg
- Erlernter Beruf: Schneiderin
- Hauptschule
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 09.11.1997