Christine Haager
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XX. GP), SPÖ
06.09.1999-28.10.1999 - Abgeordnete zum Nationalrat (XVIII. GP), SPÖ
18.12.1990-06.11.1994
Kurzbiografie
Geb.: 02.07.1938, Mödling
Verst.: 12.01.2018, Mödling
Berufliche Tätigkeit: Pensionistin
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Mödling 1980-1990 sowie seit 1995
- Landesparteivorsitzender-Stellvertreterin der SPÖ Niederösterreich 1993-1999
- Landesfrauenvorsitzende des ÖGB Niederösterreich 1978-1998
- Kammerrätin der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich 1980-1997
Beruflicher Werdegang
- Sekretärin der Kammer für Arbeiter und Angestellte 1978-1998
- pädagogische Leiterin des Arbeitswissenschaftlichen Schulzentrums des ÖGB 1973-1978
- optische Prüferin 1962-1973
- Verkäuferin 1955-1958
Bildungsweg
- Sozialakademie der Kammer für Arbeiter und Angestellte 1969-1970
- Berufsschule (erlernter Beruf: Einzelhandelskauffrau) 1952-1955
- Hauptschule 1948-1952
- Volksschule 1944-1948
Ehrenzeichen
- Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
- Großes Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 13.03.2018