Alexander Hareter
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), SdP
02.12.1930-17.02.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (II.-III. GP), SdP
20.11.1923-01.10.1930
Kurzbiografie
Geb.: 20.01.1883, Védeny/Weiden am See (Westungarn)
Verst.: 02.07.1954, Weiden am See (Burgenland)
Berufliche Tätigkeit: Landwirt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Landesparteivorstandes der SdP Burgenland
- Dritter Präsident der Burgenländischen Landwirtschaftskammer 1927-1931
- Bürgermeister von Weiden am See 1945-1950
Beruflicher Werdegang
- Ökonomierat 1954
- Landwirt
Bildungsweg
- Achtklassige Volksschule
Stand: 02.01.1990