Franz Grubhofer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (V.-IX. GP), ÖVP
19.12.1945-14.12.1962 - Staatssekretär im Bundesministerium für Inneres
29.06.1956-11.04.1961
Kurzbiografie
Geb.: 06.02.1914, Dornbirn
Verst.: 12.11.1970, Dornbirn
Berufliche Tätigkeit: Landesbeamter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Gemeindevertreter der Stadtgemeinde Dornbirn
- Mitglied der Bundesparteileitung der ÖVP 1953-1962
- Stellvertretender Landesparteiobmann und Organisationsreferent der ÖVP Vorarlberg 1947
- Bundesobmann-Stellvertreter des Österreichischen Arbeiter- und Angestelltenbundes (ÖAAB) 1955
- Präsidiums- und Bundesleitungsmitglied des Österreichischen Arbeiter- und Angestelltenbundes (ÖAAB) 1952
- Landesobmann des Österreichischen Arbeiter- und Angestelltenbundes (ÖAAB) Vorarlberg 1946-1963
- Ersatzmitglied der österreichischen Delegation zur Parlamentarischen Versammlung des Europarates 1961-1962
- Vorsitzender der Vorarlberger gemeinnützigen Wohnbau- und Siedlungsgenossenschaft 1948
- Präsident des Österreichischen Zivilschutzverbandes
Beruflicher Werdegang
- Vorstandsdirektor der Commerzialbank AG 1964
- AUA-Aufsichtsratsvorsitzender 1962
- Angestellter beim Landwirtschaftsamt Vorarlberg
- Eröffnung eines Kleingewerbegeschäftes 1934 (Einzug der Lizenz 1938)
- Hilfsarbeiter und Praktikant in einer Dornbirner Textilfirma 1928-1934
Bildungsweg
- Externistenreifeprüfung 1940
- Maturaschule 1934-1938
- drei Jahre Bundesrealschule in Dornbirn
- Volksschule
Sonstiges
1945 Kriegsgefangenschaft in Italien;
Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 20.10.2020