Ernst Grundemann-Falkenberg
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (X.-XI. GP), ÖVP
14.12.1962-31.03.1970 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
05.11.1949-03.12.1962 - Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1952-31.12.1952
Kurzbiografie
Geb.: 01.08.1903, Reichenthal (Oberösterreich)
Verst.: 19.09.1987, Reichenthal
Berufliche Tätigkeit: Land- und Forstwirt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Tätigkeit in der Heimwehr
- Bürgermeister von Reichenthal 1945
- Obmann des Oberösterreichischen Gemeindebundes 1950
- Bundesobmann des Österreichischen Gemeindebundes
- Mitglied der Gemeindekommission des Europarates
- Präsidialmitglied des Rates der Gemeinden Europas
Beruflicher Werdegang
- Übernahme des Gutsbetriebes Waldenfels in Reichenthal 1923
- Land- und forstwirtschaftliche Praxis in Österreich und Deutschland
Bildungsweg
- Matura
- Realschule privat
- Marine-Akademie
- drei Jahre Militärische Unterrealschule
- eine Klasse Gymnasium
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990