Josef Guttenbrunner
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
25.03.1958-18.10.1963 - Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1960-31.12.1960
Kurzbiografie
Geb.: 28.02.1917, Mitterdorf ob Gurk
Verst.: 31.10.2000, Klagenfurt
Berufliche Tätigkeit: Volksschuldirektor
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Ebental 1954-1972
- Vizebürgermeister von Ebental 1962-1972
- Abgeordneter zum Kärntner Landtag 1963-1982
- Dritter Präsident des Kärntner Landtages 1975-1979
- Erster Präsident des Kärntner Landtages 1979-1982
- Erster Vorsitzender des Landesvorstandes Kärnten der Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten
- Landesobmann der Sozialistischen Lehrervereinigung Österreichs, Landesgruppe Kärnten 1953
- Ortsparteivorsitzender der SPÖ Ebental
Beruflicher Werdegang
- Volksschuldirektor (mit Unterbrechungen) bis 1979
- definitiver Leiter der Volksschule Ebenthal 1950
- provisorischer Leiter der Volksschule Ebenthal 1948-1950
- Volksschullehrer in Ebenthal 1946
- Lehrer und einstweiliger Schulleiter in Patergassen 1945-1946
- Lehrer in Heiligengrab bei Bleiburg, Gundersheim, St. Lorenzen und Glanhofen
Bildungsweg
- Lehrerbildungsanstalt in Klagenfurt (Reifeprüfung 1937, Lehrbefähigungsprüfung 1941)
- Hauptschule in Friesach und Klagenfurt 1927-1932
- Volksschule in Althofen 1923-1927
Ehrenzeichen
- Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
- Großes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
- Landesorden in Gold für besondere Verdienste um das Bundesland Kärnten
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 07.11.2000