Georg Hubmann
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SdP
22.01.1931-17.02.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (I. GP), SdP
14.09.1921-20.11.1923 - Abgeordneter zum Nationalrat (I. GP), SdP
10.11.1920-07.07.1921 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, SdP
04.03.1919-09.11.1920
Kurzbiografie
Geb.: 05.09.1881, Untervellach
Verst.: 18.12.1964, St. Veit an der Glan
Berufliche Tätigkeit: Bahnschaffner
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Obmann des sozialdemokratischen Bezirksvereins St. Veit an der Glan
- Abgeordneter zum Kärntner Landtag
Beruflicher Werdegang
- Beamter der Österreichischen Bundesbahnen
Bildungsweg
- Volksschule
Stand: 26.10.2009