Anton Hueber
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SdP
05.12.1930-07.02.1932 - Abgeordneter zum Nationalrat (I.-III. GP), SdP
10.11.1920-01.10.1930 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, SdP
04.03.1919-09.11.1920
Kurzbiografie
Geb.: 26.09.1861, Taus/Domazlice (Böhmen)
Verst.: 09.07.1935, Wien
Berufliche Tätigkeit: Sekretär der Gewerkschaftskommission Österreichs
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Vorsitzender des Bundes der Freien Gewerkschaften Österreichs
Beruflicher Werdegang
- Herausgeber des Zentralorgans der Gewerkschaftskommission "Die Gewerkschaft"
- Leitender Sekretär der Gewerkschaftskommission Österreichs ab 1895
Bildungsweg
- Berufsschule (erlernter Beruf: Drechsler)
- Volksschule
Stand: 25.10.2009