Johann Janecek
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), SdP
02.12.1930-24.10.1932 - Abgeordneter zum Nationalrat (III. GP), SdP
18.05.1927-01.10.1930
Kurzbiografie
Geb.: 06.05.1881, Borau/Borová (Böhmen)
Verst.: 24.10.1932, Wien
Berufliche Tätigkeit: Obmann des österreichischen Metall- und Bergarbeiterverbandes
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bezirksvorsteher von Wien/Brigittenau 1919-1927
- Vorsitzender des Bundes freier Gewerkschaften
- Präsident der Arbeiter-Krankenversicherungsanstalt
Beruflicher Werdegang
- Kontrollor
Stand: 02.01.1990