Oskar Janicki
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), SdP
02.12.1930-23.12.1933 - Abgeordneter zum Nationalrat (III. GP), SdP
18.05.1927-01.10.1930
Kurzbiografie
Geb.: 21.06.1883, Radautz/Radauti (Bukowina)
Verst.: 08.02.1945, KZ Dachau
Berufliche Tätigkeit: Zollinspektor i. R., Gewerkschaftsobmann
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Obmann des Bundes der öffentlich Angestellten
- Mitglied des Bundesvorstandes des Bundes freier Gewerkschaften 1931-1933
Beruflicher Werdegang
- Sekretär des Bundes der öffentlich Angestellten
- freiwilliges Ausscheiden aus dem Staatsdienst 1923
- in der Generaldirektion der Staatslotterie tätig 1912
- Zollassistent im Staatsdienst 1909
Bildungsweg
- Absolvierung eines Zollkurses
- Infanteriekadettenschule
- fünf Klassen Gymnasium
- Volksschule
Sonstiges
1934 und 1944 Haft, KZ Dachau.
Stand: 02.01.1990