Hans Jiricek
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (V. GP), SPÖ
19.12.1945-08.11.1949 - Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), SdP
02.12.1930-17.02.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (III. GP), SdP
13.03.1929-01.10.1930
Kurzbiografie
Geb.: 27.12.1888, Wien
Verst.: 25.06.1959, Wien
Berufliche Tätigkeit: Direktor der Wiener Gebietskrankenkasse
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Vertrauensmann der SdP 1908
- Bezirksrat in der Bezirksvertretung Wien/Hernals
- Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag 1919-1921
Beruflicher Werdegang
- Direktor der Wiener Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte 1945
- Werkmeisterassistent in der Wiener Lokomotivfabrik AG 1938
- Angestellter in der Sozialversicherung 1921
- Eisendreher 1904-1919
Bildungsweg
- Erlernter Beruf: Metalldreher und Mechaniker
- Bürgerschule
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafen: 1934-1935 und 1941-1945.
Stand: 02.01.1990