Hans Lagger
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (V. GP), SPÖ
19.12.1945-12.04.1949 - Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), SdP
02.12.1930-30.01.1931 - Abgeordneter zum Nationalrat (III. GP), SdP
18.05.1927-01.10.1930
Kurzbiografie
Geb.: 24.06.1882, Mauthen (Kärnten)
Verst.: 12.04.1949, Wien
Berufliche Tätigkeit: Landesschulinspektor
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Wolfsberg 1909-1912 sowie 1918-1919
- Bürgermeister von Wolfsberg
- Landesrat von Kärnten 1919-1927 sowie 1931-1934
- Mitglied der Freien Lehrergewerkschaft
Beruflicher Werdegang
- Landesschulinspektor von Kärnten 1945
- Lehrer an der gemischtsprachigen Volksschule in Feistritz an der Gail 1901
Bildungsweg
- Lehrerbildungsanstalt 1896
- Volksschule
Stand: 02.01.1990