Dipl.-Ing. Dr. Franz Lechner
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (VII.-IX. GP), ÖVP
18.05.1954-14.12.1962 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
07.03.1946-18.05.1954 - Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1954-18.05.1954 - Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1949-31.12.1949
Kurzbiografie
Geb.: 10.07.1900, Kolsass
Verst.: 11.02.1975, Innsbruck
Berufliche Tätigkeit: Kammeramtsdirektor
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Tiroler Landtag 11.12.1945-25.10.1949
Beruflicher Werdegang
- Direktor der Landesbauernkammer für Tirol
Bildungsweg
- Hochschule für Bodenkultur (1928 Agraringenieur)
- Promotion 1923
- Studium der Rechte an der Universität Innsbruck
- Gymnasium in Brixen und Hall
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990