Erwin Köstler
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
25.10.1979-31.12.1989 - Präsident des Bundesrates
01.07.1988-31.12.1988 - Stellvertretender Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1988-30.06.1988
Kurzbiografie
Geb.: 03.04.1928, Ardagger
Verst.: 24.09.1993, Großraming
Berufliche Tätigkeit: Direktor des Oberösterreichischen Bauern- und Nebenerwerbsbauernbundes
Beruflicher Werdegang
- Direktor des Oberösterreichischen Bauern- und Nebenerwerbsbauernbundes 1976
- Bauernbundsekretär
- Bezirksparteisekretär
Bildungsweg
- Matura
- Realgymnasium
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 01.10.1993