Susanne Kövari
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
13.12.1988-20.04.1989 - Abgeordnete zum Nationalrat (XVI. GP), SPÖ
19.09.1986-16.12.1986
Kurzbiografie
Geb.: 03.07.1941, Wien
Berufliche Tätigkeit: Hausfrau
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied der Gewerkschaftsjugend 1955-1959
- Mitglied des Gemeinderates der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan 1970
- Stadtrat der Stadtgemeinde St.Veit an der Glan 1979
- Mitglied des Landesschulrates 1975
- Abgeordnete zum Kärntner Landtag seit 1989
- Erste Präsidentin des Kärntner Landtages 1990-1994
Beruflicher Werdegang
- Dann Hausfrau
- Zehn Jahre lang berufstätig
Bildungsweg
- Berufsschule für kaufmännische Berufe in Wien sowie verschiedene Kurse und Seminare
- Pflichtschulen
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990