Anton Linder
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (V. GP), SPÖ
19.12.1945-08.11.1949 - Mitglied des Bundesrates, SdP
01.12.1920-17.02.1934
Kurzbiografie
Geb.: 23.10.1880, Turn-Severin (Rumänien)
Verst.: 23.09.1958, Feldkirch
Berufliche Tätigkeit: Gewerkschaftssekretär
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Stadt Dornbirn 1919-1934
- Abgeordneter zum Vorarlberger Landtag 1919-1934
- Präsident der Arbeiterkammer für Tirol 1945-1956
Beruflicher Werdegang
- Erster Sekretär des ÖGB - Landesexekutive Vorarlberg 1945-1955
- Landessekretär der SdP Vorarlberg und der Freien Gewerkschaften in Vorarlberg 1913-1934
- Bürobediensteter in der Arbeiterbäckerei Innsbruck 1911
Bildungsweg
- Berufsschule (erlernter Beruf: Tapezierer und Dekorateur)
- zwei Klassen Gymnasium
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafe: 1934 Haft, Emigration (Frankreich, Schweiz), Mitbegründer des Schweizer Hilfskomitees für Österreicher, Präsident des Vereins der Österreicher in der Schweiz, 1945 Rückkehr nach Österreich.
Stand: 30.11.2010