Dipl.-Kfm. Robert Löffler
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XV.-XVII. GP), ÖVP
05.06.1979-28.02.1989 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
13.11.1975-04.06.1979
Kurzbiografie
Geb.: 04.09.1930, Wullersdorf (Niederösterreich)
Verst.: 08.12.1989, Hollabrunn
Berufliche Tätigkeit: Sektionsgeschäftsführer der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Niederösterreich
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Stadtrat der Stadtgemeinde Hollabrunn 1965-1968
- Bürgermeister der Stadtgemeinde Hollabrunn 1969
Beruflicher Werdegang
- Geschäftsführer der Sektion Industrie 1971
- Bezirksstellensekretär in Hollabrunn 1960
- Referent bis 1959
- Angestellter der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Niederösterreich 1957
- Praxis in Wirtschaftstreuhänderkanzlei
Bildungsweg
- Hochschule für Welthandel in Wien
- Matura 1948
- Realgymnasium in Horn
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990