Adolf Kräutl
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XV.-XVII. GP), SPÖ
16.09.1981-04.11.1990 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
15.05.1979-15.09.1981
Kurzbiografie
Geb.: 17.11.1928, Rottenmann
Verst.: 23.04.1994, Rottenmann
Berufliche Tätigkeit: Bezirkssekretär des Österreichischen Gewerkschaftsbundes
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied der SPÖ 1947
- Mitglied des Bezirksausschusses der SPÖ Liezen 1956
- Vorsitzender der SPÖ-Stadtorganisation Rottenmann 1972
- Mitglied des Gemeinderates und Erster Vizebürgermeister der Stadtgemeinde Rottenmann
- Mitglied des Vorstandes der Siedlungsgenossenschaft Ennstal 1972-1979
- Mitglied des Aufsichtsrates des Konsum Österreich 1978
- Bezirksparteivorsitzender-Stellvertreter der SPÖ Liezen 1981
Beruflicher Werdegang
- Bezirkssekretär des ÖGB 1956
- Angestellter 1952
- als Maschinenschlosser tätig
Bildungsweg
- Erlernter Beruf: Maschinenschlosser
- Berufsschule
- Pflichtschulen
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 30.04.1994