Johann Kraker
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
30.06.1953-09.04.1957 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
24.11.1952-15.04.1953
Kurzbiografie
Geb.: 22.03.1909, Kapfenberg
Verst.: 07.04.1988, Kapfenberg
Berufliche Tätigkeit: Professor
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Kulturreferent und Organisationsreferent der ÖVP Kapfenberg
- Hauptbezirksorganisationsreferent der Hauptbezirksparteileitung Bruck an der Mur
- Hauptbezirksparteiobmann der ÖVP dieses Bezirkes 1951
Beruflicher Werdegang
- Am Bundesrealgymnasium Stockerau sowie am Bundesrealgymnasium Bruck an der Mur
- Lehrtätigkeit an der Bundesrealschule Bruck an der Mur 1933-1937
Bildungsweg
- Lehramtsprüfung 1933
- Technische Hochschule Graz (Mathematik, Darstellende Geometrie, Philosophie)
- Universität Graz
- Ergänzungsreifeprüfung
- Matura 1927
- Bundesrealschule Bruck an der Mur
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990