Karl Krammer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (VIII.-IX. GP), SPÖ
19.05.1958-14.12.1962 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
04.09.1947-12.05.1958
Kurzbiografie
Geb.: 03.07.1909, Stegersbach
Verst.: 14.02.1967, Linz
Berufliche Tätigkeit: Kaufmann
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Vorsitzender der Bezirksparteiorganisation der SPÖ Linz/Land
Beruflicher Werdegang
- Landesparteisekretär der SPÖ Oberösterreich
- Kaufmann
Bildungsweg
- Kaufmännische Berufsschule
- Bürgerschule
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990