Matthias Krempl
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
14.05.1970-12.11.1974 - Abgeordneter zum Nationalrat (X.-XI. GP), ÖVP
14.12.1962-31.03.1970
Kurzbiografie
Geb.: 21.10.1917, Eisenerz
Verst.: 21.11.1997, Leoben
Berufliche Tätigkeit: Industrieangestellter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Steiermärkischen Landtag 1957-1962
- Obmann der Landesorganisation der Arbeitsgemeinschaft Verstaatlichte Industrie des ÖAAB Steiermark
- Hauptbezirksparteiobmann der ÖVP Leoben 1966-1982
- Obmann des Österreichischen Kameradschaftsbundes Eisenerz 1972-1989
- Kammerrat der Kammer für Arbeiter und Angestellte für die Steiermark
- Betriebsratsobmann der Angestellten der ÖAMG (Österreichisch-Alpine Montangesellschaft), Betriebsdirektion Eisenerz
Beruflicher Werdegang
- Angestellter bei der Österreichisch-Alpine Montangesellschaft bzw. VÖEST Alpine Eisenerz 1948-1977
- Angestellter des Landesarbeitsamtes Steiermark, Arbeitsamtsnebenstelle Eisenerz 1945-1948
- Sekretär der Bezirksleitung der ÖVP Eisenerz 1945
- Lohnbuchhalter bei einem Baumeister in Admont 1938-1945
- Schichtenschreiber bei der Arbeitsgemeinschaft für Siedlungsbauten in Eisenerz Fa. Negrelli-Ast-Bayer 1938
- Präfekt und Jungvolkführer in der Privatvolks- und Hauptschule der Schulbrüder in Wien III 1937-1938
- landwirtschaftliche Hilfskraft in Eibiswald 1931-1933
Bildungsweg
- Schüler des Lehrganges für Erzieher bei den Schulbrüdern in Wien 1934-1937
- Schüler des Lehrerseminars der Brüder der christlichen Schulen in Wien 1933-1934
- Hauptschule in Goisern
- Volksschule in Eisenerz
Sonstiges
Während des Zweiten Weltkrieges Militärdienst.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 28.11.1997