Harald Kunstätter
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XIII.-XV. GP), SPÖ
04.11.1971-10.12.1979 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
20.03.1970-02.11.1971
Kurzbiografie
Geb.: 01.11.1926, Wolfsberg
Verst.: 13.04.2003, Wolfsberg
Berufliche Tätigkeit: Bundesbeamter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Wolfsberg 1960-1989
- Erster Vizebürgermeister von Wolfsberg 1964-1973
- Bürgermeister der Stadtgemeinde Wolfsberg 1979-1989
- Obmann der sozialistischen Gemeinderatsfraktion bis 1979
- Bezirksobmann-Stellvertreter der SPÖ Wolfsberg 1971
- Mitglied des Landesparteivorstandes der SPÖ Kärnten
Beruflicher Werdegang
- Regierungsrat 1982
- Pensionierung
- Dienstfreistellung bzw. Karenzierung bis 1987
- Leiter des Arbeitsamtes Wolfsberg 1958-1970
- Berufsberater bei den Arbeitsämtern Villach und Wolfsberg 1952-1958
Bildungsweg
- Studium der Geschichte und Geographie an der Universität Graz 1946-1951
- Realgymnasium in St. Paul i. L. und Wolfsberg 1940-1944
- Hauptschule
- Volksschule
Ehrenzeichen
- Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
- Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Kärnten
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 20.04.2003