Karl Maisel
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (V.-VIII. GP), SPÖ
19.12.1945-09.06.1959 - Bundesminister für soziale Verwaltung
20.12.1945-23.01.1956
Kurzbiografie
Geb.: 03.11.1890, Wien
Verst.: 13.03.1982, Wien
Berufliche Tätigkeit: Präsident der Arbeiterkammer, Metallarbeiter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Wiener Gemeinderates und Abgeordneter zum Wiener Landtag
- Mitglied des Parteivorstandes der SPÖ
- Obmann der Gewerkschaft der Metall- und Bergarbeiter 1945
- Vizepräsident des ÖGB 1948-1959
- Vorsitzender der Fraktion sozialistischer Gewerkschafter im ÖGB
- Präsident der Arbeiterkammer Wien 1956-1964
- Präsident des Österreichischen Arbeiterkammertages 1956-1964
Beruflicher Werdegang
- Sekretär der Metall- und Bergarbeitergewerkschaft 1926-1934
- Mechaniker 1919-1926
Bildungsweg
- Erlernter Beruf: Maschinenschlosser und Mechaniker
- Fach- und Arbeiterhochschule
- Bürgerschule
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafen: 1934 Anhaltelager Wöllersdorf, 1937-1938 Haft, 1939-1940 KZ Buchenwald, 1944 Polizeihaft.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 17.02.2011