Anton Ofenböck
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
19.12.1945-05.11.1949 - Mitglied des Bundesrates, SdP
01.12.1920-17.02.1934 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, SdP
04.03.1919-31.05.1919
Kurzbiografie
Geb.: 27.08.1874, Wiener Neustadt
Verst.: 15.09.1952, Wiener Neustadt
Berufliche Tätigkeit: Pensionist
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Wiener Neustadt 1909-1913
- Vizebürgermeister von Wiener Neustadt 1913
- Bürgermeister von Wiener Neustadt 1918-1934
- Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag 1919-1927
- Zweiter Präsident des Landtages bis 1926
Beruflicher Werdegang
- Buchhalter und Kassier
- Redakteur der "Gleichheit" 1905-1934
- Advokatursbeamter
- Versicherungsagent
- Schoellerwerk in Ternitz
- Maschinenfabrik in Leobersdorf
- Lokomotivfabrik in Wiener Neustadt
- Modelltischler in Wien
- Italien und Frankreich)
- Wanderschaft (Deutschland
Bildungsweg
- Berufsschule (erlernter Beruf: Tischler) 1888-1891
- Bürgerschule in Wien
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafe: 1934 Anhaltelager Wöllersdorf.
Stand: 28.10.2009