Franz Mayrhofer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (V.-VII. GP), ÖVP
19.12.1945-08.06.1956 - Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), CSP
02.12.1930-02.05.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (III. GP), CSP
18.05.1927-01.10.1930
Kurzbiografie
Geb.: 09.09.1886, Aschbach
Verst.: 11.06.1962, Aschbach
Berufliche Tätigkeit: Bauer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Aschbach
- Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag 1925-1927
- Mitglied des Staatsrates 1934-1938
- Mitglied des Bundestages 1934
- Kammerrat der Bezirksbauernkammer von St. Peter in der Au 1945
- Generalrat der Oestereichischen Nationalbank 1945-1948
Beruflicher Werdegang
- Übernahme des elterlichen landwirtschaftlichen Betriebes
Bildungsweg
- Studium an der Universität Wien (Englisch, Französisch)
- Gymnasium in Seitenstetten (Matura 1905)
- Volksschule in Aschbach
Stand: 02.01.1990