Michael Paulitsch
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), CSP
02.12.1930-19.02.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (I.-III. GP), CSP
10.11.1920-01.10.1930 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, CSP
04.03.1919-09.11.1920
Kurzbiografie
Geb.: 25.09.1874, Riedling (Kärnten)
Verst.: 21.12.1948, Klagenfurt
Berufliche Tätigkeit: Chefredakteur
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- In der christlich-sozialen Bewegung in Kärnten politisch aktiv, Mitarbeit in Volks- und Arbeitervereinen ab 1900
- Mitglied und Vizepräsident der vorläufigen Kärntner Landesversammlung 1918-1921
- Obmann der CSP Kärnten 1931
- Zurücklegung aller politischen Ämter (entsprechend dem Beschluß der österreichischen Bischofskonferenz aus dem Jahre 1933)
- Mitglied der Österreichischen Pressekammer 1936
Beruflicher Werdegang
- Monsignore
- Chefredakteur des "Kärntner Tagblattes" 1911
- journalistische Praxis in Wien, Graz und Deutschland
- Kaplan in Wolfsberg und Klagenfurt
- zum Priester geweiht 1898
Bildungsweg
- Studium der Theologie
- Gymnasium
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafe: nach dem Anschluß inhaftiert und bis 1940 in Altötting konfiniert.
Stand: 02.01.1990