Max Pauly
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (I. GP), GdP
10.11.1920-20.11.1923 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, GdP
04.03.1919-09.11.1920
Kurzbiografie
Geb.: 25.02.1876, Thenning (Oberösterreich)
Verst.: 31.03.1934, Linz
Berufliche Tätigkeit: Fachlehrer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Zentralausschußmitglied des Oberösterreichischen Landeslehrervereines und des Oberösterreichischen Volksbildungsvereines
- Mitglied des Gemeindeausschusses von Urfahr
- Mitglied der Provisorischen Landesversammlung Oberösterreichs 1918-1919
- Abgeordneter zum Oberösterreichischen Landtag 1931-1934
Beruflicher Werdegang
- Verfasser zahlreicher Artikel in Fachzeitschriften und Zeitungen
- Fachlehrer in Urfahr
Bildungsweg
- Lehrerbildungsanstalt
- Volksschule
Stand: 02.01.1990