Rudolf Pöder
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XVI.-XVII. GP), SPÖ
01.06.1983-04.11.1990 - Präsident des Nationalrates
28.02.1989-05.11.1990
Kurzbiografie
Geb.: 03.02.1925, Wien
Verst.: 09.06.2013, Wien
Berufliche Tätigkeit: Gemeindebeamter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Wiener Gemeinderates und Abgeordneter zum Wiener Landtag 1969-1983
- Obmann-Stellvertreter des Klubs der Sozialistischen Abgeordneten und Bundesräte
- Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs 1991-1999
- Vorsitzender der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten 1975
- Vizepräsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes 1979
Beruflicher Werdegang
- Eintritt in den Dienst der Gemeinde Wien 1947
Bildungsweg
- Erlernter Beruf: Flugmotorenmechaniker
- Berufsschule
- Pflichtschulen
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.07.2013