Johann Pölzer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), SdP
02.12.1930-17.02.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (I.-III. GP), SdP
10.11.1920-01.10.1930 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, SdP
04.03.1919-31.05.1919
Kurzbiografie
Geb.: 30.01.1872, Alt-Petrain/Stary Petrín (Mähren)
Verst.: 21.04.1934, Wien
Berufliche Tätigkeit: Zeitungsbeamter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bezirksparteivorsitzender der SdP Wien/Favoriten
- Mitglied der Landesparteivertretung der SdP Niederösterreich 1901
- Mitglied des Parteivorstandes der SdP 1919-1934
- Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag 1908-1919
- Mitglied des Wiener Gemeinderates 1918
- Landesrat von Niederösterreich 1919-1920
Beruflicher Werdegang
- Zeitungsbeamter
Bildungsweg
- Lehre: Schneider
- Volksschule
Stand: 02.01.1990