Franz Pomper
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
30.10.1987-31.08.1992 - Präsident des Bundesrates
01.07.1991-31.12.1991
Kurzbiografie
Geb.: 05.04.1931, Rotenturm an der Pinka
Verst.: 29.06.2007, Rotenturm an der Pinka
Berufliche Tätigkeit: Angestellter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Rotenturm 1959-1962
- Bürgermeister der Marktgemeinde Rotenturm 1962
- Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag 1982-1987
- Ortsparteivorsitzender der SPÖ Rotenturm 1956-1992
- Bezirksparteivorsitzender-Stellvertreter der SPÖ Oberwart 1982-1992
- Obmann der ASKÖ-Bundeskontrolle 1973-1985
- Präsident der ASKÖ Burgenland 1983
- Vizepräsident der ASKÖ 1985
- Vizepräsident des Burgenländischen Fußballverbandes
Beruflicher Werdegang
- Angestellter im Außendienst (DAS Rechtsschutz) 1958-1996
- Herren- und Damenschneidergeselle 1951-1958
Bildungsweg
- Berufsschule (erlernter Beruf: Herren- und Damenschneider) 1949-1951
- zwei Jahrgänge Lehrerbildungsanstalt 1945-1948
- Hauptschule 1942-1945
- Volksschule 1938-1942
Ehrenzeichen
- Großes Silbernes Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich
- Goldenes Verdienstzeichen der Republik Österreich
- Komturkreuz des Landes Burgenland
- Verdienstkreuz des Landes Burgenland
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 29.06.2007