Alfred Porges
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
06.03.1953-14.12.1970 - Abgeordneter zum Nationalrat (V. GP), SPÖ
18.11.1947-08.11.1949 - Stellvertretender Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1969-14.12.1970 - Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1968-31.12.1968 - Stellvertretender Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1965-30.06.1968 - Stellvertretender Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1964-30.06.1964 - Stellvertretender Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1959-31.12.1959
Kurzbiografie
Geb.: 16.03.1902, Wien
Verst.: 07.10.1978, Wien
Berufliche Tätigkeit: Vorstandsdirektor der Wiener Messe AG a. D.
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Eintritt in die SdP 1919
- Parteifunktionär ab 1920
- Vizepräsident des Freien Wirtschaftsverbandes Österreichs 1959-1971
- Kammerrat der Kammer der gewerblichen Wirtschaft Wien und Mitglied der Sektionsleitung Fremdenverkehr 1960
Beruflicher Werdegang
- Kommerzialrat
- Vorstandsdirektor der Wiener Messe AG 1966
- Prokurist 1965
- Leiter des Pressebüros der Wiener Messe AG 1946
- Disponent einer Lebensmittelfirma 1936-1945
- Sekretär der SdP Wien/Fünfhaus 1932-1934
- arbeitslos
- Privatwirtschaft
Bildungsweg
- Lehrbefähigung für das Lehramt der Stenographie an Mittelschulen
- Studium der Staatswissenschaften an der Universität Wien
- Hochschule für Welthandel
- Handelsakademie - Matura
- Untermittelschule
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafe: 1934 Haft.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990