Viktor Müllner
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
20.03.1953-10.11.1954 - Abgeordneter zum Nationalrat (V.-VI. GP), ÖVP
19.12.1945-18.03.1953
Kurzbiografie
Geb.: 10.07.1902, Wien
Verst.: 10.07.1988, Wien
Berufliche Tätigkeit: Fachlehrer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Vizebürgermeister von St. Pölten 1934-1938
- Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag 1954-1959
- Mitglied der Niederösterreichischen Landesregierung 1949-1960
- Landeshauptmann-Stellvertreter von Niederösterreich 1960-1963
- Landesobmann des ÖAAB Niederösterreich 1945
- geschäftsführender Landesparteiobmann der ÖVP Niederösterreich
- Landesobmannstellvertreter der christlichen Gewerkschaften und christlichen Arbeitsvereine Niederösterreichs
Beruflicher Werdegang
- Generaldirektor der NEWAG 1963-1966
- Präsident des Aufsichtsrates der NEWAG
- Hauptschuldirektor
- Fachlehrer
- Sicherheitswachebeamter
- Versicherungsvertreter
- Chauffeur
- Hilfsarbeiter
Bildungsweg
- Fachstudium in Physik und Mathematik
- Lehrerbildungsanstalt
- Bürgerschule
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafe: 1938 KZ Dachau (viereinhalb Jahre). "Müllner-Affäre" führte zu Parteiausschluß im Jahre 1968.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990