Friedrich Probst
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XVIII. GP), FPÖ
22.10.1991-30.06.1994 - Abgeordneter zum Nationalrat (XV.-XVII. GP), FPÖ
30.11.1979-04.11.1990
Kurzbiografie
Geb.: 14.01.1938, Graz
Verst.: 02.08.2009, Hartberg
Berufliche Tätigkeit: Pharmareferent
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Landeshauptstadt Graz 1973-1978 sowie 1978-1979
- Obmannstellvertreter der FPÖ-Gemeinderatsfraktion 1973-1978 sowie 1978-1979
- Bundesobmann des Verbandes der wissenschaftlichen Mitarbeiter in der Pharma-Industrie 1973
- Präsident der Weltdachorganisation dieses Verbandes (UIADM)
- Mitglied des Theaterausschusses der Vereinigten Bühnen
- Land Steiermark
- Stadt Graz 1979
- Präsident des Schulsportverbandes Steiermark
Beruflicher Werdegang
- Eintritt in die Firma "Bertalanffy-EBEWE Arzeimittel GmbH" 1965
Bildungsweg
- Industrieausbildung in Pharmakologie
- Universität Graz
- Matura 1958
- Gymnasium
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 06.08.2009