Otto Probst
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XII.-XIV. GP), SPÖ
19.10.1970-22.12.1978 - Abgeordneter zum Nationalrat (V.-XII. GP), SPÖ
19.12.1945-24.06.1970 - Dritter Präsident des Nationalrates
20.10.1970-22.12.1978 - Dritter Präsident des Nationalrates
31.03.1970-24.06.1970 - Bundesminister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft
27.03.1963-19.04.1966
Kurzbiografie
Geb.: 29.12.1911, Wien
Verst.: 22.12.1978, Wien
Berufliche Tätigkeit: Lithograph
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterjugend 1926-1934
- Mitglied der SdP und der Revolutionären Sozialisten
- Bezirksobmann der SPÖ Wien/Favoriten 1945
- Zentralsekretär der SPÖ 1946-1970
- Obmann der SPÖ Wien 1970-1974
Beruflicher Werdegang
- Elektroschweißer 1938-1939
- arbeitslos
- Mitarbeiter in der Jugendschutzstelle der Arbeiterkammer für Wien bei der Fürsorgeaktion Jugend in Not und Jugend am Werk 1932-1934
Bildungsweg
- Gewerbeschule 1926-1930
- Pflichtschulen
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafen: 1935-1936 und 1937 Haft, 1939-1943 KZ Buchenwald, anschließend in einer Strafkompanie der Deutschen Wehrmacht an der Ostfront.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990