Dr. Alois Pumberger
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XIX.-XXI. GP), F
07.11.1994-19.12.2002 - Abgeordneter zum Nationalrat (XVIII. GP), FPÖ
12.10.1993-06.11.1994 - Mitglied des Bundesrates, FPÖ
30.10.1991-11.10.1993
Kurzbiografie
Geb.: 26.05.1950, Ried im Innkreis
Berufliche Tätigkeit: Praktischer Arzt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Lohnsburg seit 1985
- Mitglied des Landesparteivorstandes der FPÖ Oberösterreich seit 1991
- Bezirksparteiobmann der FPÖ Ried im Innkreis seit 1992
- Kammerrat der Oberösterreichischen Ärztekammer 1993-1999
- Landesparteiobmann-Stellvertreter der FPÖ Oberösterreich seit 1995
Beruflicher Werdegang
- Gemeindearzt der Sanitätsgemeinde Lohnsburg-Waldzell seit 1985
- Praktischer Arzt in Lohnsburg seit 1982
- Turnusarzt im Landeskrankenhaus Salzburg 1977-1981
Bildungsweg
- Medizinstudium an der Universität Wien (Dr. med. univ.) 1969-1977
- Bundesrealgymnasium Ried im Innkreis 1961-1969
- Volksschule
Ehrenzeichen
- Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 19.12.2002