Heinrich Ulrich
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (I. GP), SdP
10.11.1920-02.09.1922 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, SdP
25.05.1919-09.11.1920
Kurzbiografie
Geb.: 10.07.1871, Knoppen (Steiermark)
Verst.: 29.11.1943, Salzburg
Berufliche Tätigkeit: Oberrechnungsrat
Beruflicher Werdegang
- Landesoberrechnungsrat in Salzburg
Bildungsweg
- Kurse für Verrechnungskunde
- Gymnasium
- Volksschule
Stand: 02.01.1990