Josef Vinzl
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), ohne Klubzugehörigkeit
26.01.1933-27.02.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), NWB
02.12.1930-26.01.1933
Kurzbiografie
Geb.: 20.10.1867, Wien
Verst.: 10.05.1947, Wien
Berufliche Tätigkeit: Kaufmann
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Vizepräsident der Handelskammer
- Obmann des Gremiums der Wiener Kaufmannschaft
- Oberkurator der Ersten Österreichischen Sparcasse
- Verwaltungsrat der Mercur-Aktiengesellschaft
- Präsident des Hauptverbandes der Österreichischen Kaufmannschaft
- Rat der Börsekammer
- Vizepräsident der Hochschule für Welthandel
- Zensor der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien
Beruflicher Werdegang
- Kommerzialrat
- Kaufmann
Stand: 02.01.1990