Karl Titze
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XII. GP), ÖVP
19.10.1970-04.11.1971 - Abgeordneter zum Nationalrat (XI.-XII. GP), ÖVP
30.03.1966-24.06.1970 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
23.11.1962-30.03.1966
Kurzbiografie
Geb.: 06.02.1914, Wien
Verst.: 30.09.1987, Wien
Berufliche Tätigkeit: Angestellter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Landesparteivorstandes und der Landesparteileitung der ÖVP Wien
- Landesobmann des ÖAAB Wien 1963
- Mitglied des Wiener Gemeinderates und Abgeordneter zum Wiener Landtag 1959-1962
Beruflicher Werdegang
- Landessekretär des ÖAAB, Landesgruppe Wien 1953-1963
- Bezirkssekretär der ÖVP Wien/Hernals 1945-1953
- in verschiedenen Groß- und Mittelbetrieben als kaufmännischer Angestellter tätig
- Büropraktikant in einer Wiener Großhandelsfirma 1928
Bildungsweg
- Kaufmännische Fortbildungsschule
- drei Klassen Bürgerschule
- fünf Jahre Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990