Dr. Lujo Toncic-Sorinj
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (VI.-XI. GP), ÖVP
08.11.1949-05.06.1966 - Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten
19.04.1966-19.01.1968
Kurzbiografie
Geb.: 12.04.1915, Wien
Verst.: 20.05.2005, Salzburg
Berufliche Tätigkeit: Gutsbesitzer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied der österreichischen UNESCO-Kommission
- Mitglied der österreichischen Delegation zur Beratenden parlamentarischen Versammlung des Europarates 1956-1966 sowie 1968-1969
- Generalsekretär des Europarates 1969-1974
- Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates
Beruflicher Werdegang
- Gutsbesitzer
- Mitarbeit bei einer großen Anzahl von Zeitschriften und Zeitungen (z. B. "Berichte und Informationen")
- Mitarbeit im Österreichischen Forschungsinstitut für Wirtschaft und Politik in Salzburg
Bildungsweg
- Studium der Psychologie an der Universität Wien, Studienreisen
- Hochschule für Politik in Paris
- Abiturientenkurs an einer Handelsakademie in Wien
- Studium der Philosophie und der Geschichte der Slawistik (vier Semester an der Universität Wien, vier Semester an der Universität Zagreb)
- Studium der Rechte an der Universität Wien
- humanistisches Gymnasium in Salzburg
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 27.05.2005